2008-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kroppen, Werner, Recklinghausen, *03.02.1945.
2010-09-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2010 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt abzuändern und neu zu fassen. Nach Änderung: Geschäftsführer: Kroppen, Stefan, Recklinghausen, *21.03.1971; Kroppen, Ralf, Recklinghausen, *16.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.