2008-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Mohr, Bernd Wolfgang, Mannheim, *18.12.1943. Bestellt als Geschäftsführer: Grathwohl, Fritz, Quirnheim, *07.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-13: Bestellt als Geschäftsführer: Grathwohl, Isabell, Quirnheim, *23.08.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-03: Geschäftsanschrift: Halleschestr. 30, 68309 Mannheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Grathwohl, Fritz, Quirnheim, *07.04.1959.