2011-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: deltapro Management GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften sowie Übernahme der persönlichen Haftung, der Geschäftsführung und Verwaltung von Kommanditanteilen, insbesondere bei der Kommanditgesellschaft unter der Firma deltapro Holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Gilching, Landkreis Starnberg, deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Anmietung und Vermietung von Immobilien ist.
2011-03-02: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Jackl, Michael, Grafrath, *07.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften sowie Übernahme der persönlichen Haftung, der Geschäftsführung und Verwaltung von Kommanditanteilen, insbesondere bei der Kommanditgesellschaft unter der Firma deltapro Holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Gilching, Landkreis Starnberg, deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung an Unternehmen sowie die Anmietung und Vermietung von Immobilien ist. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Reichhart, Alexander, Pullach i.Isartal, *19.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Avallonis Management GmbH.