2015-06-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2014. Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz, Rechtsform) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 99799) nach Weinheim verlegt. Geschäftsanschrift: Höhnerweg 2 - 4, 69469 Weinheim. Gegenstand: Die Herstellung, die Vermarktung und der Verkauf von gesundheitsbezogenen Produkten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Deschamps, Pierre, Paris / Frankreich, *12.01.1966, einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Kleine, Thomas, Tönisvorst, *21.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-15: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Deschamps, Pierre, Paris / Frankreich, *12.01.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Nguyen, Thang Tien, Fontenay-aux-Roses / Frankreich, *06.05.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kleine, Thomas, Tönisvorst, *21.04.1969.
2017-11-17: Einzelprokura: C. Vanderoost, Nancy Carine, Lembeek/Belgien, *25.11.1967.
2018-04-24: Bestellt als Geschäftsführer: Ozdogan Schoenaerts, Sevinc, Tervuren / Belgien, *27.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Deschamps, Pierre, Paris / Frankreich, *12.01.1966.
2018-06-20: Bestellt als Geschäftsführer: Caspar, Thierry Charles-Andre, Arcachon / Frankreich, *23.11.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Nguyen, Thang Tien, Fontenay-aux-Roses / Frankreich, *06.05.1965.
2019-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz, Rechtsform) beschlossen. Firma geändert; nun: Avanos Medical Deutschland GmbH.
2019-09-10: Bestellt als Geschäftsführer: Allsop, James Cantle, East Grimstead / Vereinigtes Königreich, *26.02.1976; Vanderoost, Nancy Carine, Zaventem / Belgien, *25.11.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Caspar, Thierry Charles-Andre, Arcachon / Frankreich, *23.11.1959; Ozdogan Schoenaerts, Sevinç, Tervuren / Belgien, *27.04.1969. Prokura erloschen: Vanderoost, Nancy Carine, Zaventem, *25.11.1967.
2022-05-20: Bestellt als Geschäftsführer: Krines, Dieter Bernd, Zell, *02.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Allsop, James Cantle, East Grimstead / Vereinigtes Königreich, *26.02.1976.