2006-12-21: Geschäftsführer: Wielpütz, André, Solingen, *24.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Felder Str. 14, 42651 Solingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wielpütz, Axel, Solingen, *18.09.1942.
2018-04-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Memelstr. 8, 42655 Solingen.