2008-05-05: Vorstand: Schulte, Markus Hermann, Einbeck, *26.03.1965.
2009-10-26: Geschäftsanschrift: Auelsweg 16, 53797 Lohmar. Nicht mehr Vorstand: Schulte, Markus Hermann, Einbeck, *26.03.1965.
2012-10-29: Nicht mehr Vorstand: Konopka, Dietmar, Lohmar, *10.05.1971; Schmitz, Roger, Lohmar, *02.10.1957. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.