2012-01-10: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern sowie insgesamt neu zu fassen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Axt, Hans-Joachim, Hannover, *29.04.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Axt, Christian, Hannover, *06.08.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Axt, Christian, Hannover, *06.08.1983.
2013-06-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Axt, Hans-Joachim, Hannover, *29.04.1948.
2015-07-21: Geändert, nun: Geschäftsführer: Axt-Heinemann, Christian, Hannover, *06.08.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-01: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jahn-Axt, Maria-Katharina, Hannover, *15.03.1954.
2019-06-05: Prokura erloschen: Jahn-Axt, Maria-Katharina, Hannover, *15.03.1954. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Axt, Hans-Joachim, Hannover, *29.04.1948.