2010-11-10: Geschäftsanschrift: Chiemseestr. 8, 83376 Truchtlaching. Personendaten berichtigt, nun: Geschäftsführer: Axthammer, Lampert, Truchtlaching, *25.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-18: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2022 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Hölzl, Georg Simon, Truchtlaching, *09.12.1988; Wildmann, Ramona Anna, Truchtlaching, *15.09.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Axthammer, Lampert, Truchtlaching, *25.12.1961.