2006-06-08: Bestellt zum Geschäftsführer: Börger-Olthoff, Anne, Borken, *12.05.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-26: Vertretungsregelung geändert, nunmehr Geschäftsführer: Börger-Olthoff, Anne, Borken, *12.05.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital) und § 6 (Allgemeines) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Planung, Herstellung, Vertrieb und Montage von Pumpen und Aufrührtechnik; Lagerbehältern; Rohrleitungen und Armaturen; Zerkleinerungsgeräte und Einbringtechnik, pumpenunterstützte Separationstechnik und Anlagenbau, Herstellung von Fahrzeugkomponenten zur Installation von mobilen Pumpenanlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen.