2011-02-03: (Herstellung und der Vertrieb von Backwaren, insbesondere von Broten und Brötchen sowie von Feingebäck, insbesondere Kuchen, Pfannkuchen, Plunder- und Blätterteilchen sowie der Verkauf von Zeitschriften. Die Gesellschaft produziert keine Konditoreiwaren.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Eulenbergstr. 6, 04703 Leisnig. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Münch, Christian, Leisnig, *23.06.1954; Münch, Ria, Leisnig, *26.06.1957; Münch, Jens, Radebeul, *12.01.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-29: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Münch, Jens, Radebeul, *12.01.1977. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Münch, Jens, Radebeul, *12.01.1977.