2020-07-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Beneke, Jens, Bad Nenndorf, *25.08.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Geweke, Silke, Bad Nenndorf, *14.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Geweke, Silke, Bad Nenndorf, *14.01.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Beneke, Jens, Bad Nenndorf, *25.08.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.