2016-01-14: neuer Geschäftsführer:Rüth, Thorsten, Königswinter, *11.01.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.nicht mehr Geschäftsführer:Rüth, Franz-Josef, Königswinter, *12.11.1930
2018-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Rüth, Peter, Königswinter, *30.10.1952.