2018-12-18: d. Ilm. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2018. Geschäftsanschrift: Michael-Weingartner-Straße 11, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm. Gegenstand des Unternehmens: Errichtung, Unterhalt und Betreib von Freizeit-, Sport-, und Erholungsanlagen im Stadtgebiet der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm, insbesondere den Unterhalt und Betrieb öffentlicher Frei- und Hallenbäder. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Satzger, Stefan, Pfaffenhofen a. d. Ilm, *15.09.1971.
2020-05-13: d. Ilm. Die Gesellschafterversammlung vom 11.5.2020 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen.
2020-05-15: d. Ilm. Beim Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-05-26: d. Ilm. Beim Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-08-07: d. Ilm. Bestellt: Geschäftsführer: Eisenmann, Stefan, Schweitenkirchen, *09.02.1971. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Satzger, Stefan, Pfaffenhofen a. d. Ilm, *15.09.1971.
2021-05-22: d. Ilm. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Niederscheyerer Straße 21, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm.