2014-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Beier, Thomas, Wertheim, *20.12.1970.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 17.12.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-11-26: Der zwischen der Gesellschaft und der "Städtische Holding Wertheim GmbH", Wertheim (Amtsgericht Amtsgericht Mannheim HRB 570181) am 20.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 21.11.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2016-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Adelmann, Reinhold, Wertheim, *22.11.1949; Mayer, Wilfried, Wertheim, *02.03.1952.