2007-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Markkleeberg.
2013-07-11: Bestellt: Geschäftsführer: Arlt, Michael, Markkleeberg, *05.01.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-10: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2015 hat die Änderung der §§ 6 und 7 (Jahresabschluss) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2016-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2016 hat die Änderung des § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-09-08: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung des § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.