2016-07-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heinemann, Erich, Oschersleben, *20.10.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Leitel, Thomas, Wanzleben-Börde OT Seehausen, *04.05.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Börde Hausverwaltung GmbH. Neuer Sitz: Wanzleben-Börde. Geschäftsanschrift: Schulpromenade 15, 39164 Wanzleben-Börde OT Wanzleben.