2012-04-23: d. Ilm). Eingetragene Genossenschaft. Satzung errichtet am 24.02.2012. Gegenstand des Unternehmens: Produktion und Vertrieb von Erneuerbaren Energien, insbesondere Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung regenerativer Energien, Absatz der gewonnenen/bezogenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, Beteiligung an Anlagen zur Erzeugung und Verteilung regenerativer Energien und KWK-Anlagen, Steigerung von Energieeffizienz und Förderung von Energieeinsparung (Contracting) sowie Beratung und Planung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten sowie umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Nachschusspflicht: Keine Nachschusspflicht. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Andreas, Herschmann, Pfaffenhofen, *14.01.1978; Stahl, Fabian, Scheyern, *21.10.1977.
2015-10-23: d. Ilm). Die Generalversammlung vom 13.10.2015 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 15 (Vertretung). Geändert, nun: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
2018-01-27: d. Ilm). Die Generalversammlung vom 24.10.2017 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 15 (Vertretung).
2018-03-30: d. Ilm). Bestellt: Vorstand: Lönner, Thomas, Steinkirchen, *18.01.1973. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Stahl, Fabian, Pfaffenhofen a. d. Ilm, *21.10.1977.