2015-01-20: Kapital: 20.000,00 EUR; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 ist das Kapital um 19.000,00 EUR auf 20.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert worden.
2022-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Claus, Michaelsen; Geschäftsführer: 3. Jensen, Thorben, *15.11.1990, Neuenkirchen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen