2009-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2009 hat die Änderung des § 24 (Vertretungsregelung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Anton-Graff-Str. 20, 01309 Dresden.
2010-01-28: Bestellt: Geschäftsführer: Michalow, Markus H., Chemnitz, *27.06.1962. Geburtsdatum v.A.w. ergänzt und Wohnort geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fürwitt, Klaus, Pirna, *01.06.1959.
2011-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 14.454.165,00 EUR auf 27.594.315,00 EUR beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2011 den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Neues Stammkapital: 27.594.315,00 EUR.
2011-12-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hoffmeister, Thomas, Dresden, *29.06.1977.
2012-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung des § 25 (Bewilligungsausschuss) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2012-09-13: Prokura erloschen: Bergemann, Ursula, Pesterwitz, *02.08.1947. Personenbezogene Daten v.A.w. ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Giese, Nils-Christian, Dresden, *08.11.1961.
2013-05-30: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung des § 21 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2013-08-30: Prokura erloschen: Lißner, Gerhard, Bad Schandau.
2015-05-12: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der §§ 3 , 25 (Bewilligungsausschuss) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Übernahme von Bürgschaften gegenüber Kreditinstituten, Bausparkassen und Versicherungsunternehmen für Kredite und gegenüber Leasinggesellschaften für Leasingverträge sowie die Übernahme von Garantien gegenüber Beteiligungsgesellschaften für Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen des Handwerks, der Industrie, des Handels, des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Verkehrsgewerbes und der übrigen Gewerbezweige, des Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, des Fischerei- und Aquakultursektors sowie an Angehörige der Freien Berufe zur Erhaltung und Förderung ihrer Leistungsfähigkeit.
2016-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wünsche, Rico, Arnsdorf, *06.08.1971.
2017-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung des § 26 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.