2007-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 Abs. 1 (Kündigung) beschlossen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Bäzner, Joachim, Keltern, *28.07.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Mendes, Daniel, Keltern, *01.08.1981. Nicht mehr Geschäftsführer: Conrad, Thomas, Büromechanikermeister, Neuenbürg.
2022-02-22: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Mendes, Daniel Marques, Keltern, *01.08.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.