2015-09-17: Firma: SWD Transport & Logistik GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Bredowstraße 27, 10551 Berlin; Gegenstand: Durchführung von Transporten und Logistik sowie erlaubnisfreie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Brzezinski, Sebastian, *20.03.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.08.2015
2017-03-21: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Buschower Weg 11, 13591 Berlin
2017-04-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Brzezinski, Sebastian; Geschäftsführer: 2.
Scheffner, Andrej, *21.09.1990, Werneuchen OT Seefeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-01-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 28, 15806 Zossen
2018-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Scheffner, Andrej; Geschäftsführer: 3.
Lichtenberg, Walter, *17.10.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-06-17: Firma: Bürofritze GmbH; Gegenstand: Der Handel mit Verpackungen, Büro- und Schreibwaren. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lichtenberg, Walter; Geschäftsführer: 4.
Reichert, Meik, *20.07.1992, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).
2021-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Reichert, Meik; Geschäftsführer: 5.
Zahn, Felix, *27.01.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen