2008-05-08: Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Anke, Schwaan, *02.10.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Thonhauser, Heinz, Admannshagen, *28.12.1941.
2021-11-09: Durch Beschluss des Amtsgerichts Rostock ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.