2015-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Neuenhaus beschlossen. Neuenhaus. Geschäftsanschrift: Krullskamp 22, 49828 Neuenhaus . Nicht mehr Geschäftsführer: Büter, Gerold, Holztechniker, Ringe. Bestellt als Geschäftsführer: Büter, Ursula Meta, Neuenhaus, *15.10.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Büter, Ursula Meta, Neuenhaus, *15.10.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Büter, Gerold, Neuenhaus, *18.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.