2006-01-17: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: von Möller, J. Manuel, nunmehr mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Bähren, Heidi-Anette.
2009-12-01: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kossmann, Sandra, Köln, *04.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-26: Nach Namensänderung infolge Heirat nunmehr Geschäftsführer: Dr. von Möller, Sandra, Köln, *04.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: BÄRO Verwaltungs-GmbH.
2021-07-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischbach, Dirk, Friesenried, *30.09.1973; Miesner, Christian, Tönisvorst, *22.12.1972; Rabe, Dirk, Iserlohn, *13.05.1967; Scheffler, Rüdiger, Langenfeld, *31.10.1979.