2011-07-01: Geschäftsanschrift:; Eutiner Straße 21, 23730 Neustadt Vertretungregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei bis maximal sechs Personen. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Vorstand: Vorstand:; 1. Blankenburg, Brigitte Sylvia, *30.10.1948, Neustadt in Holstein; Vorstand:; 2. Disselhoff, Edda Karola, geb. Oder, *07.11.1951, Neustadt in Holstein; Vorstand:; 3. Esser, Reinhard Hubert, *21.12.1943, Neustadt in Holstein; Vorstand:; 4. Neumann, Alfred Erich, *03.10.1945, Süsel; Vorstand:; 5. Rohmeyer, Daniel, *06.03.1969, Neustadt in Holstein; Vorstand:; 6. Dr. Steiner, Tilmann Mathias, *22.07.1945, Neustadt in Holstein; War Vorstand:; 7. Heitbrink, Eckhard, *13.12.1940, Oldenburg in Holstein Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 17.11.2009..
2018-05-23: Vorstand: Änderung zu Nr. 5, Änderung des Wohnortes: Vorstand: Rohmeyer, Daniel, *06.03.1969, Lübeck; Rechtsform: Die Satzung ist am 23.03.2015 geändert in § 18 und ferner um § 36 (Kreditvergabe durch die Gesellschaft) ergänzt worden.
2020-11-23: Geschäftsanschrift: Heisterbusch 19, 23730 Neustadt in Holstein. Nicht mehr Vorstand: 3. Esser, Reinhard Hubert; Vorstand: 8.
Wichelmann, Stefan, *07.12.1969, Neustadt in Holstein