2009-03-26: Geschäftsanschrift: Venloer Straße 95, 50259 Pulheim. Bestellt als Geschäftsführer: Kayser, Angelika, Pulheim, *08.08.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-09: Bestellt als Geschäftsführer: Kayser, Alexander, Pulheim, *23.11.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geburtsdatum von Amts wegen nachgetragen: Geschäftsführer: Kayser, Hermann-Josef, Pulheim, *27.09.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Kayser, Alexander, Pulheim, *23.11.1984.