2018-12-19: Bestellt als Geschäftsführer: Zoll, Daniel, Ummendorf, *16.04.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Zoll, Anton, Ummendorf, *06.03.1956. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Zoll, Daniel, Ummendorf, *16.04.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.