2009-05-25: Die Gesellschaft hat am 15.05.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2009-07-13: Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2009-11-02: Die Gesellschaft hat am 19.10.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-04-19: Die Gesellschaft hat am 14.04.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-04-30: Die Gesellschaft hat am 17.04.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-12-10: Die Gesellschaft hat am 04.12.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-11-06: Die Gesellschaft hat am 03.11.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2016-06-27: Prokura erloschen: Gromann, Norbert, Grafenau, *31.03.1955. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Barisic, Tomislav, Altdorf, *25.11.1975.
2017-04-05: Bestellt als Geschäftsführer: Ganske, Rainer, Gärtringen, *07.08.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heinzmann, Hans Hubert, Ehningen, *21.03.1954.
2017-11-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Boochs, Albert, Kernen im Remstal, *18.02.1976; Tefett, Joachim, Oberhausen, *26.01.1964; Tucher, Ute, Böblingen, *17.10.1964.
2018-07-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pliakos, Nikalaos, Bietigheim-Bissingen, *25.02.1981.Die Gesellschaft hat am 02.07.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-07-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pliakos, Nikalaos, Bietigheim-Bissingen, *25.02.1981.
2018-07-26: Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pliakos, Nikolaos, Bietigheim-Bissingen, *25.02.1981.
2018-07-30: Neue Geschäftsanschrift: Wilhelmstraße 33, 71034 Böblingen.
2018-11-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Richter, Carsten, Magstadt, *17.10.1977.
2018-12-11: Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pliakos, Nikolaos, Stuttgart, *25.02.1981.
2019-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , § 7 (Geschäfte mit Mitgliedern des Aufsichtsrats) und § 9 (Besetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2020-01-28: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Ganske, Rainer, Ehningen, *07.08.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.