2017-06-19: Der bisherige Inhaber Büld, Bernhard, Velen, *22.10.1948 ist zwischenzeitlich persönlich haftender Gesellschafter geworden und sodann ausgeschieden. Eingetreten als weitere Persönlich haftender Gesellschafter: Büld, Gerrit, Velen, *13.09.1978; Büld, Daniela, Velen, *15.10.1979 jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nunmehr offene Handelsgesellschaft firmierend unter der geänderten Firma Büld OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Der Übergang der vor Übernahme des Geschäfts im Betriebe des Geschäfts des Vorinhabers Bernhard Büld entstandenen Verbindlichkeiten und Forderungen auf die Gesellschaft ist ausgeschlossen.