2013-03-19: Firma: BürgerEnergie Berlin eG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin Gegenstand: Projekte zur Förderung eines atomstromfreien, nachhaltigen, dezentralen, effizienten und möglichst preisgünstigen Energiesystems mit Bürgerbeteiligung. Die Tätigkeit kann sich auf den Betrieb von Energienetzen, die Erzeugung, den Erwerb, die Übertragung, den Vertrieb und den Handel von Energie sowie Beratungs- und weitere geeignete Aktivitäten erstrecken. Nachschusspflicht: keine Nachschusspflicht Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vorstandsmitglieder vertreten die Genossenschaft gemeinschaftlich. Vorstand befristet bis zum 06.11.2013:; 1. Colell, Arwen Dora, *25.06.1987, Berlin; Vorstand:; 2. von Neumann-Cosel, Luisa, *27.02.1986, Berlin; War Vorstand:; 3. Masloch, Peter, *21.11.1953, Temnitztal OT Vichel Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 20.12.2011..
2013-12-17: Änderung zu Nr. 1: Verlängerung der zeitlichen Befristung, wie folgt: Vorstand befristet bis zum 05.05.2014: Colell, Arwen Dora, *25.06.1987, Berlin
2016-03-10: Vorstand: 4.
Dietsche, Frank, *22.06.1968, Berlin
2018-04-20: Vorstand: 5.
Rinke, Christoph, *26.04.1983, Berlin; Nicht mehr Vorstand: 2. von Neumann-Cosel, Luisa; Nicht mehr Vorstand befristet bis zum 05.05.2014: 1. Colell, Arwen Dora
2018-08-16: Nicht mehr Vorstand: 4. Dietsche, Frank; Vorstand: 6.
Baldini, Angela, *22.01.1971, Berlin
2021-05-05: Nicht mehr Vorstand: 6. Baldini, Angela; Vorstand: 7.
Meyer, Boris, *26.10.1967, Hohen Neuendorf