2008-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Gauting, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Starnberger Str. 22, 82131 Gauting.
2013-12-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Mannheim, Rolf, Diplom-Geologe, Diessen am Ammersee.
2020-11-10: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Funke, Michael, Kranzberg, *13.10.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Funke, Tanja, Kranzberg, *09.02.1974.