2014-02-03: Geschäftsanschrift: Werver Mark 138, 59174 Kamen . Nicht mehr Geschäftsführer: Bergmann, Bernhard, Kamen.
2014-12-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 08.12.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 7 Abs. 2 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Stammkapital nunmehr: 26.000,00 EUR.
2014-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 15 (Abfindung eines Gesellschafters) beschlossen.
2015-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Strotkötter, Bernward, Menden, *07.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.