2007-03-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Rossek, Klaus, Neunkirchen, *24.08.1948. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Müller, Mario, Burbach, *13.06.1973; Rossek, Mario, Neunkirchen, *25.08.1970, nunmehr jeweils beide einzelvertretungsberechtigt und mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Mario, Burbach, *13.06.1973.
2016-10-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20. September 2016 hat die Änderung der Firma und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Neue Firma: B & M GmbH Objekte für Bäder und medizinische Einrichtungen.