2010-05-27: Bestellt als Geschäftsführer: Brüel, Nicole, Seeheim-Jugenheim, *28.05.1969. Wohnort geändert: Geschäftsführer: Brüel, Thomas, Servicetechniker, Alsbach, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göckel, Petra, Mühltal, *06.03.1961; Mahrholdt, Kathrin, Büttelborn, *04.06.1970; Pietz, Markus, Mainz, *31.12.1975.
2010-06-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Rheinhessenstrasse 9a, 55129 Mainz.
2019-07-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schinnerer, Angelika, Budenheim, *15.08.1969.
2020-03-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brüel, Moritz, Darmstadt, *02.01.1993.