2013-04-30: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Schulze, Peter, *29.12.1966, Sonnewalde OT Großkrausnik; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Miertzsch, Stefan, *24.01.1984, Tröbitz; Einzelprokura
2020-08-14: Sitz der Firma: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 02977 Hoyerswerda ist aufgehoben.
2022-04-11: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Miertzsch, Stefan