2015-12-07: Firma: B-come Agentur GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Brunsbütteler Damm 448, 13591 Berlin; Gegenstand: Organisation und Durchführung sowie Bewerbung von Messen, Veranstaltungen und Events, insbesondere der Müritz InWater. Mit inbegriffen ist die Organisation und Durchführung gastronomischer Versorgung. Der Verkauf, Vermittlung und Betreuung von Versicherungs-Policen. Geschäfte, die einer Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bähr, Kerstin, *14.08.1966, Velten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Böhm, Torsten, *01.10.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Büker, Bernward, *29.03.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; War Geschäftsführer: 4.
Trümner, David, *12.03.1979, Berlin; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 05.12.2014
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.11.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Plau am See (Amtsgericht Schwerin, HRB 12062) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 27.01.2015
2017-08-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Böhm, Torsten
2018-09-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ebersstraße 56, 10827 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bähr, Kerstin