2005-11-16: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Schober, Gertrud, Goldschmiedemeister, München.Gesellschaft aufgelöst. Nun: Einzelkaufmann. Firma geändert, nun: B. Schober & Co Nachfolger: Josef Schober e. Kfm. Der Inhaber handelt allein. Nun: Inhaber: Schober, Josef Ludwig, München, *03.09.1938.
2020-10-02: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hansastraße 138, c/o Bernt Dietmar Schober, 81373 München. Jeder Liquidator vertritt einzeln. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Schober, Josef Ludwig, München, *03.09.1938; Schober, Bernt Dietmar, München, *15.10.1963. Bestellt: Liquidator: Schober, Josef Ludwig, München, *03.09.1938; Schober, Bernt Dietmar, München, *15.10.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.