2008-06-17: Einzelprokura: Schleinitz, Steffen, Geislingen an der Steige, *19.03.1964.
2010-10-20: Geschäftsanschrift: Römerstr. 8, 73312 Geislingen an der Steige. Bestellt als Geschäftsführer: Vogel, Thomas, Gerstetten, *25.07.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schleinitz, Steffen, Geislingen an der Steige, *19.03.1964.
2013-04-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Felber, Manfred, Elektromeister, Geislingen/Steige.