2007-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Nimnate, Brigitte, geb. Hellmann, Hamburg, *18.08.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-03-25: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Utsch, Jörg, Friesenheim, *12.12.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-12-17: Mit der "Euro Comfort Holding GmbH", Bocholt (Amtsgericht Coesfeld HRB 8881) wurde am 26.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 11.12.2012 zugestimmt hat.
2013-10-28: Bestellt als Geschäftsführer: Gänser, Frank, Forst, *18.11.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Utsch, Jörg, Friesenheim, *12.12.1970.
2015-01-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Albrecht, Marcus, Wesel, *31.07.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Gänser, Frank, Forst, *18.11.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Brockmöller, Rainer, Krefeld, *21.05.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Albrecht, Marcus, Wesel, *31.07.1969.
2021-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nimnate, Brigitte, geb. Hellmann, Hamburg, *18.08.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Schömer, Pascal, Freiburg im Breisgau, *26.03.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Sinz, Timo, Hohberg, *02.07.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schömer, Pascal, Freiburg im Breisgau, *26.03.1966.