2011-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2011 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz. Neuer Sitz: Schmölln. Geschäftsanschrift: Industriering 8, 04626 Schmölln OT Nitzschka.
2014-12-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nitzsche, Ingo, Ingenieur, Vollmershain. Bestellt: Geschäftsführer: Haase, Wolfhard Erich, Saara OT Kleinsaara, *13.12.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fröhlich, Angelika, Thonhausen.