2010-05-03: Änderung der Geschäftsanschrift: In der Rodung 9, 54411 Hermeskeil. Nicht mehr Geschäftsführer: Bark, Oswald Johann Paul, Hermeskeil, *31.03.1938.
2016-09-22: Der Betrieb einer Werkstatt zur Durchführung von Wärme-, Kälte- und Schallisolierung, Brandschutz und Trockenbau, sowie der Handel mit Isoliermaterial.
2018-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Bark, Arthur, Hermeskeil, *19.04.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Scheer, Patrick, Brauneberg, *21.05.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.