2013-10-25: Vertretungsbefugnis und Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kopp, Walter, Ahorntal, *16.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fichtel, Uwe, Eckersdorf, *01.08.1962; Jungmann, Malte, Coburg, *14.12.1990; Stein, Sebastian, Stegaurach, *09.09.1988.
2020-07-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Krah, Wilfried, Gundelsheim, *31.07.1952.