2007-12-14: Geschäftsführer:; 3. Schuhmacher, Stefan, *22.12.1965, Sandesneben; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten.
2009-07-24: Kapital: 249.050,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2008 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 70.000,00 EUR auf 249.050,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) geändert worden..
2009-10-30: Geschäftsanschrift: Röntgenstraße 3, 21493 Schwarzenbek. Kapital: 374.050,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 29.06.2009 und 16.09.2009 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 125.000,00 EUR auf 374.050,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) geändert worden..
2011-04-29: Kapital: 499.050,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.03.2011 ist das Stammkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln auf 499.050 € erhöht und § 3 der Satzung entsprechend geändert worden..
2015-04-09: Geschäftsführer: 5. Demiri, Isnije, geb. Korito, *15.11.1972, Wentorf; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Siebenbrodt, Sylke, geb. Hintz