2006-03-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Sabani, Achim, Dornburg, *16.09.1974. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Müller, Hans-Josef, Elz, *29.01.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-29: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sandweg 45, 65604 Elz. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Müller, Jonathan Kushal, Elz, *18.01.1993.
2021-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Müller, Hans-Josef, Elz, *29.01.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jonathan Kushal, Elz, *18.01.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Müller, Jonathan Kushal, Elz, *18.01.1993. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dipl.-Ing. Müller, Hans-Josef, Elz, *29.01.1961.