2006-02-08: Prokura: Dr. Mätzold, Andreas, *04.06.1949, Berlin; Einzelprokura.
2008-07-02: Geschäftsführer:; 2. Dr. Mätzold, Andreas, *04.06.1949, Berlin; Geschäftsführer:; 3. Dr. Scheller, Ulrich, *12.07.1964, Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Dr. Erzgräber, Gudrun Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Dr. Mätzold, Andreas.
2016-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Mätzold, Andreas; Geschäftsführer: 4.
Dr. Quensel, Christina, *19.05.1969, Rüdnitz; Änderung zu Nr. 3: Änderung des Wohnortes; Geschäftsführer: Dr. Scheller, Ulrich, *12.07.1964, Panketal
2018-07-27: Firma: Campus Berlin-Buch GmbH; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Weiterentwicklung des Biomedizinischen Campus Berlin-Buch sowie des Biotechnologieparks auf dem Campus. Dazu gehören insbesondere: - Vermietung, Instandhaltung, Weiterentwicklung und Neubau eigener Gebäude und der technischen Infrastruktur des Biotechnologieparks auf dem Treuhandgrundstück des Landes Berlin; - Unterstützung bei Existenzgründungen, Ansiedlungen und der Entwicklung von Unternehmen des Biotechnologieparks in Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten auf dem Campus Berlin-Buch sowie anderen Partnern und Netzwerken im In- und Ausland; - Betrieb, Instandhaltung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der Infrastrukturen der Campus-Liegenschaft im Auftrag des Landes Berlin; - Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter und die Nutzer auf dem Campus Berlin-Buch; - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing sowie Nachwuchs- und Fachkräftesicherung für den Campus Berlin-Buch; - Konzeptionelle Weiterentwicklung und Vermarktung des Zukunftsortes Berlin-Buch als Transformationsraum in Berlin mit dem Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.565,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 0,41 EUR erhöht auf 25.565,00 EUR und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst..