2010-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.4.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 90.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 115.000,00 EUR.
2013-06-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Beens, Marko, Mistelbach, *21.01.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Piotrowski, Martin, Bayreuth, *09.06.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.6.2013 hat die Satzung neu gefasst.
2014-03-19: Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-12-18: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.