2015-05-12: Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Bernhard, Ulrich, Alsbach-Hähnlein, *10.12.1958.
2017-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Bernhard, Ulrich, Alsbach-Hähnlein, *10.12.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Erlemann, Hans-Peter, Bürstadt, *24.06.1963; Heigert, Benjamin, Bensheim, *22.09.1977.
2021-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Becker, Robert, Bensheim, *18.03.1950; Heigert, Benjamin, Bensheim, *22.09.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Heigert-Becker, Ilse, Werbegrafikerin, Bensheim, *15.06.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-27: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dr. Becker, Robert, Bensheim, *29.11.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.