2010-03-22: Firma: bbm GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Zwieseler Str. 164, 10318 Berlin Gegenstand: Erstellen von Montage- und Logistikkonzepten; Montage und Demontage von Maschinen und Fertigteilen Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Spurgat, Klaus-Dieter, *13.06.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.11.2009.
2010-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Spurgat, Klaus-Dieter; Geschäftsführer:; 2. Styn, Katharina, *22.09.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-10-21: Sitz / Zweigniederlassung: Zweigniederlassung errichtet:; 1. bbm GmbH 13089 Berlin Prenzlauer Promenade 30, 13089 Berlin.
2020-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Styn, Katharina
2021-01-15: Geschäftsführer: 3.
Warnoch, Helge Dirk, *27.09.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Prenzlauer Promenade 30, 13089 Berlin; Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 13089 Berlin ist aufgehoben.