2008-05-27: Bestellt als Geschäftsführer: Keup, Friedrich-Wilhelm, Schellerten, *23.06.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Broll, Siegfried, Obernholz, *25.04.1960.
2009-07-03: Geschäftsanschrift: Helene-Künne-Allee 5, 38122 Braunschweig. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bredehöft, Klaus, Rotenburg (Wümme), *14.08.1957; Grossmann, Manfred, Zeven, *02.02.1947.
2009-11-18: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Helmstedt, 38350 Helmstedt, Geschäftsanschrift: Industriestraße 4, 38350 Helmstedt. Bestellt als Geschäftsführer: Schulze, Jörn, Wittingen, *03.08.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Keup, Friedrich-Wilhelm, Schellerten, *23.06.1949. Geändert, nun: Geschäftsführer: Schulze, Jörn, Wittingen, *03.08.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fiebach, Henning, Braunschweig, *20.04.1962.
2011-11-30: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Bremen, 28307 Bremen, Geschäftsanschrift: An Krietes Park 2, 28307 Bremen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baden, Helmut, Sottrum, *17.01.1959.
2012-04-19: Prokura erloschen: Grossmann, Manfred, Zeven, *02.02.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kaup, Jan, Verden, *06.12.1974.
2012-07-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schoel, Dora-Christina, Hannover, *08.05.1981. Prokura erloschen: Fiebach, Henning, Braunschweig, *20.04.1962.
2018-04-12: Zweigniederlassung Bremen unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Bremen aufgehoben: 28307 Bremen, Geschäftsanschrift: An Krietes Park 2, 28307 Bremen. Prokura erloschen: Baden, Helmut, Sottrum, *17.01.1959.
2021-08-12: Prokura erloschen: Bredehöft, Klaus, Rotenburg , *14.08.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mahnke, Lea, Reeßum, *12.01.1992.