2016-02-03: Firma: Popp WEG-Verwaltungsgesellschaft mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Böckhstraße 48, 10967 Berlin; Gegenstand: Verwaltung von GbR's und Wohnungseigentümergemeinschaften; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Popp, Yvonne, *23.12.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 08.01.2016
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Popp, Yvonne; Geschäftsführer: 2.
Fisch, Iris, *08.04.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Paborn, Sabine, *25.11.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-04-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bernburger Straße 30/31, 10963 Berlin
2020-01-30: Firma: BBT Berlin Life WEG-Verwaltungs GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 1 .
2020-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Fisch, Iris; Änderung zu Nr. 3: nach Wohnortänderung nunmehr; Geschäftsführer: Paborn, Sabine, *25.11.1969, Schöneiche bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen